Herr Jan Crecelius
Gemeindevertretung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Jan Crecelius |
Anschrift: | Seelbachstraße 7 65326 Aarbergen Panrod |
Partei: | CDU |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2011 | 27.01.2014 |
Christlich Demokratische Union | Fraktionsmitglied | 28.01.2014 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 |
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen | Gemeindevertreter | 01.04.2011 |