Herr Cenk Yoldas-Schäfer
Gemeindevertretung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Cenk Yoldas-Schäfer |
Anschrift: | Burgschwalbacherweg 5 65326 Aarbergen Kettenbach |
Mobil: | 0170 3000 681 |
Partei: | SPD |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 04.07.2023 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen | Gemeindevertreter | 01.04.2016 | 04.07.2023 |
Gemeindevertretung der Gemeinde Aarbergen | Gemeindevertreter | 05.07.2023 | |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften | stellv. Ausschussvorsitzender | 16.03.2023 | 04.07.2023 |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften | stellv. Ausschussvorsitzender | 05.07.2023 | 05.07.2023 |
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften | Ausschussmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Ortsbeirat Kettenbach | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2021 | 04.07.2023 |
Ortsbeirat Kettenbach | Ortsbeiratsmitglied | 05.07.2023 |