Herr Stadtverordneter Marcel Smolka
Stadtverordnetenversammlung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Stadtverordneter |
Name: | Marcel Smolka |
Anschrift: | Haardtweg 14a 34576 Homberg (Efze) |
Partei: | GRÜNE |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
GRÜNE-Fraktion | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.04.2021 | |
GRÜNE-Fraktion | Fraktionsmitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration* | Ausschussmitglied | 01.04.2016 | 01.09.2020 |
Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales und Integration* | stellv. Ausschussvorsitzender | 02.09.2020 | 31.03.2021 |
Friedhofskommission* | Stadtverordneter | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung der Reformationsstadt Homberg (Efze)* | Stadtverordneter | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Friedhofskommission | stellv. Vorsitzender | 01.04.2021 | |
Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung | stellv. Ausschussvorsitzender | 01.04.2021 | |
Ältestenrat | stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.04.2021 | |
Stadtverordnetenversammlung der Reformationsstadt Homberg (Efze) | Stadtverordneter | 01.04.2021 |