Herr Stadtrat Bernd Erik Wiegand
Magistrat
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Stadtrat |
Name: | Bernd Erik Wiegand |
Anschrift: | Keine Angabe |
Partei: | SPD/ FDP |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD-Fraktion/ FDP-Fraktion | Fraktionsmitglied | 12.07.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Nahmobilitätskommission | Stellv. KO Mitglied | 27.04.2021 | |
Schulkommission | Stellv. KO Mitglied | 01.04.2021 | |
Betriebskommission Kelsterbacher Kommunalbetrieb | Mitglied | 27.04.2021 | 31.12.2099 |
Betriebskommission Kelsterbacher Kommunalbetrieb | Mitglied | 01.04.2001 | 26.04.2021 |
Betriebskommission Stadtwerke und Wohnungswirtschaft | Stellv. KO Mitglied | 01.04.2021 | 30.06.2024 |
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport und Integration | Ausschussmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 |
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 08.06.2006 | 31.03.2011 |
Haupt - und Finanzausschuss | stellv. Ausschussvorsitzender | 09.06.2011 | 25.06.2012 |
Magistrat der Stadt Kelsterbach | Stadtrat | 27.04.2021 |