Herrn Christian Hufgard
Fraktionsvorsitzender
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herrn |
---|---|
Name: | Christian Hufgard |
Anschrift: | Keine Angabe |
Partei: | WIK |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Wählerinitiative Kelsterbach | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2021 | |
Wählerinitiative Kelsterbach | Fraktionsmitglied | 23.08.2017 | 31.03.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Haushaltskommission | Mitglied | 23.08.2017 | 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach | Stadtverordneter | 23.08.2017 | 31.03.2021 |
Informationsveranstaltung | Stadtverordneter | 01.04.2018 | 31.03.2021 |
Integrationskommission | Stellv. KO Mitglied | 01.04.2021 | |
Informationsveranstaltung | Stadtverordneter | 01.04.2021 | |
Ältestenrat | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2021 | |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach | Stadtverordneter | 01.04.2021 | |
Betriebskommission Stadtwerke und Wohnungswirtschaft | Stellv. KO Mitglied | 01.04.2021 | 30.06.2024 |
Haushaltskommission | Mitglied | 01.04.2021 | 26.04.2021 |
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 21.04.2021 | 01.07.2060 |
Nahmobilitätskommission | Stellv. KO Mitglied | 27.04.2021 | 31.12.2099 |
Schulkommission | Mitglied | 27.04.2021 | 31.12.2099 |