Herr Rachid Malqui
Stadtverordnetenversammlung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Rachid Malqui |
Anschrift: | Keine Angabe |
Partei: | EUK / FWG |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
EUK / FWG | Fraktionsmitglied | 26.04.2021 | 31.12.2099 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 16.09.2019 | 31.12.2099 |
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport und Integration | Ausschussmitglied | 21.04.2021 | 31.12.2099 |
Betriebskommission Stadtwerke und Wohnungswirtschaft | Mitglied | 01.11.2019 | 31.03.2021 |
Ausländerbeirat | Mitglied | 16.09.2019 | 14.03.2021 |
Schulkommission | Mitglied | 16.09.2019 | 31.12.2099 |
Nahmobilitätskommission | Mitglied | 27.04.2021 | 31.12.2099 |
Integrationskommission | Mitglied | 01.04.2021 | 31.12.2099 |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach | Stadtverordneter | 16.09.2019 | 31.12.2099 |
Informationsveranstaltung | Stadtverordneter | 01.04.2021 | 31.12.2099 |