Herr Hans-Peter Hamann
Stadtverordnetenversammlung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Hans-Peter Hamann |
Anschrift: | Keine Angabe |
Partei: | SPD/ FDP |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Fraktionsmitglied | 27.04.2000 | 31.03.2021 |
SPD-Fraktion/ FDP-Fraktion | Fraktionsmitglied | 12.07.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach | Stadtverordneter | 27.04.2000 | 31.03.2011 |
Ausschuss für Jugend, Schule und Soziales | Ausschussmitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 |
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport und Integration | Ausschussvorsitzender | 07.06.2006 | 16.08.2016 |
Haushaltskommission | Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 06.11.2013 | 31.03.2021 |
Ältestenrat | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | 01.04.2011 | 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | 01.04.2011 | 31.03.2021 |
Informationsveranstaltung | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | 27.04.2000 | 31.03.2021 |
Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur, Sport und Integration | Ausschussmitglied | 27.04.2021 | 29.02.2024 |
Nahmobilitätskommission | Mitglied | 27.04.2021 | |
Haushaltskommission | Mitglied | 01.04.2021 | |
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 01.04.2021 | |
Informationsveranstaltung | Stadtverordneter | 01.04.2021 | |
Ältestenrat | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | 01.04.2021 | |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | 01.04.2021 |