Herr Helmut Brück
Stadtverordneter
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Name: | Helmut Brück |
Anschrift: | Keine Angabe |
Partei: | SPD |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD Fraktion | Stadtverordneter | 13.04.2016 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Struktur- und Bauausschuss | Ausschussvorsitzende/r | 13.04.2016 | 20.04.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordneter | 13.04.2016 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Klimaschutz | Ausschussvorsitzende/r | 21.04.2021 | |
Arbeitskreis Nahverkehr | Beratendes Mitglied | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Kulturbeirat | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 |
Arbeitskreis Stadtgeschichte | Arbeitskreismitglied | 26.11.1998 | 08.06.2021 |
Betriebskommission der Stadtwerke Nidderau | Mitglied | 01.04.2021 | |
Aufsichtsrat der Abwasser GmbH Nidderau | Mitglied | 01.04.2021 |