Herr Beigeordneter Mirko Berg
Gemeindevorstand
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Beigeordneter |
Name: | Mirko Berg |
Anschrift: | Rabenbergstraße 5 63691 Ranstadt |
Partei: | SPD |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Fraktionsvorsitzender | 01.04.2021 | 09.04.2024 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | stellv. Fraktionsvorsitzender | 02.05.2011 | 31.03.2021 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Fraktionsmitglied | 10.04.2024 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Ausschuss für Umwelt- Land- und Forstwirtschaft | stellv. Ausschussvorsitzender | 02.05.2011 | 31.03.2016 |
Ausschuss für Bauen und Umwelt | Ausschussmitglied | 01.04.2021 | 09.04.2024 |
Ältestenrat | Ältestenratsmitglied | 01.04.2021 | 09.04.2024 |
Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 02.05.2011 | 09.04.2024 |
Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt | Gemeindevertreter | 02.05.2011 | 09.04.2024 |
Gemeindevorstand der Gemeinde Ranstadt | Beigeordneter | 10.04.2024 |