Herr Stadtverordneter Matthias Metz
Stadtverordneter
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Stadtverordneter |
Name: | Matthias Metz |
Geburtsjahr: | 1981 |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Herr Stadtverordneter Matthias Metz |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion Christlich Demokratische Union Deutschlands | Fraktionsvorsitzender | 21.01.2020 | 31.03.2021 |
Fraktion Christlich Demokratische Union Deutschlands | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | 03.09.2023 |
fraktionslos | Stadtverordneter | 04.09.2023 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtverordnetenversammlung | Mitglied | 01.04.2006 | 31.03.2011 |
Kultur-, Schul- und Sportausschuss | Mitglied | 27.04.2006 | 31.03.2011 |
Stadtverordnetenversammlung | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2021 |
Kultur-, Schul- und Sportausschuss | Vorsitzende | 14.06.2012 | 31.03.2016 |
Akteneinsichtsausschuss | Mitglied | 06.08.2013 | 31.03.2014 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 28.06.2015 | 31.03.2016 |
Kultur-, Schul- und Sportausschuss | stellv. Vorsitzende | 01.04.2016 | 31.03.2021 |
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | Mitglied | 15.05.2019 | 29.02.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 22.01.2020 | 31.03.2021 |
Ältestenrat | Mitglied | 22.01.2020 | 31.03.2021 |
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | Mitglied | 22.01.2020 | 22.04.2020 |
Akteneinsichtsausschuss | Mitglied | 26.10.2020 | 31.03.2021 |
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | Mitglied | 25.11.2020 | 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | Mitglied | 01.04.2021 | |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 29.04.2021 | 03.09.2023 |
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | Mitglied | 29.04.2021 | 03.09.2023 |
Haupt- und Finanzausschuss | Mitglied | 29.04.2021 | 03.05.2022 |
Jugendhilfeausschuss | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung | 20.05.2021 | 08.02.2023 |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 04.09.2023 |