Herr Stadtverordneter Stadtältester Heinz Olbert
Stadtverordnetenversammlung
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Stadtverordneter |
Titel: | Stadtältester |
Name: | Heinz Olbert |
Anschrift: | Kratzenbergstr. 25 35216 Biedenkopf |
Partei: | BB |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Bürgerblock | Fraktionsvorsitzender | 01.07.2004 | 31.01.2017 |
Bürgerblock | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordneter | 01.04.1997 | 31.01.2017 |
Ortsbeirat Kernstadt | Ortsbeiratsmitglied | 01.04.2006 | 11.05.2016 |
Betriebskommission Eigenbetrieb Freizeit, Erholung und Kultur | Mitglied | 02.05.2011 | 31.12.2016 |
Haupt- und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 14.06.2011 | 31.01.2017 |
Ortsbeirat Kernstadt | Ortsvorsteher | 12.05.2016 | 31.03.2021 |
Kommission für Freizeit, Erholung und Kultur | stellv. Mitglied der Kommission (Stadtverordneter) | 01.04.2021 | |
Ortsbeirat Kernstadt | Ortsvorsteher | 01.04.2021 | |
Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordneter | 01.04.2021 | |
Integrationskommission | stellv. Mitglied der Kommission (Stadtverordneter) | 14.02.2023 | |
Ausschuss für Jugend und Soziales | Ausschussmitglied | 05.10.2023 |