Herr Stadtrat Andreas Schafranka
Magistrat
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Stadtrat |
Name: | Andreas Schafranka |
Anschrift: | Keine Angabe |
Partei: | GRÜNE |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Stadtrat | 01.04.2016 | |
Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Fraktionsmitglied | 19.02.2014 | 31.03.2016 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Magistrat der Stadt Bruchköbel | Stadtrat | 28.04.2021 | |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel | Stadtverordneter | 19.02.2014 | 31.03.2016 |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel | Stadtrat | 28.04.2021 | |
Haupt - und Finanzausschuss | Stadtrat | 28.04.2021 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr | Stadtrat | 28.04.2021 | |
Ausschuss für Familie, Kultur und Soziales | Stadtrat | 28.04.2021 | |
Friedhofskommission | sachkundiger Einwohner | 14.03.2018 | 31.03.2021 |
Friedhofskommission | Stadtrat | 01.04.2021 | |
Aufsichtsrat der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH | Stadtrat | 28.04.2021 | |
Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH | Stadtrat | 28.04.2021 | |
Eigenbetriebskommission "Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel" | sachkundiger Einwohner | 19.02.2014 | 31.03.2016 |