Herr Erster Stadtrat Oliver Blum
Bürgermeister/Erster Stadtrat
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Erster Stadtrat |
Name: | Oliver Blum |
Anschrift: | Friedrich-Ebert-Straße 76 63486 Bruchköbel |
Partei: | GRÜNE |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | Erster Stadtrat | 04.05.2016 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Magistrat der Stadt Bruchköbel | Erster Stadtrat | 28.04.2021 | |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel | Stadtverordneter | 04.05.2016 | 27.04.2021 |
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel | Erster Stadtrat | 28.04.2021 | |
Präsidium der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel | Erster Stadtrat | 28.04.2021 | |
Haupt - und Finanzausschuss | Ausschussmitglied | 23.06.2016 | 31.03.2021 |
Haupt - und Finanzausschuss | Erster Stadtrat | 01.04.2021 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr | Erster Stadtrat | 01.04.2021 | |
Ausschuss für Familie, Kultur und Soziales | Erster Stadtrat | 01.04.2021 | |
Akteneinsichtsausschuss ÖPNV | Ausschussmitglied | 21.03.2017 | 31.03.2021 |
Eigenbetriebskommission Wirtschaftliche Betriebe | Stadtverordneter | 04.05.2016 | 27.04.2021 |
Aufsichtsrat der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH | Erster Stadtrat | 01.04.2021 | |
Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Bruchköbel GmbH | Erster Stadtrat | 01.04.2021 |