Frau Stadtverordnete Maria Schmitz-Henkes
Stadtverordnete und Ortsbeiratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Frau |
---|---|
Anredetitel: | Stadtverordnete |
Name: | Maria Schmitz-Henkes |
Anschrift: | Chattenring 53 65428 Rüsselsheim am Main |
Mobil: | 0170 / 3 83 04 80 |
E-Mail: | Kontaktformular Frau Stadtverordnete Maria Schmitz-Henkes |
Partei: | Bü90/Grüne |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
DIE GRÜNEN / Linke Liste Soli / ABI | Fraktionsvorsitzende | 23.04.2021 | |
Fraktion Bauschheimer freie Liste | Fraktionsmitglied | 01.04.2011 | 30.03.2021 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzende | 28.08.2012 | 22.03.2021 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | 22.03.2021 |
fraktionslos | Fraktionsmitglied | 01.04.2021 | 22.04.2021 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Stadtverordnetenversammlung | Mitglied | 01.04.2011 | 22.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | Mitglied | 23.03.2021 | 31.03.2021 |
Stadtverordnetenversammlung | Mitglied | 01.04.2021 | |
Ältestenrat | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 |
Ältestenrat | Mitglied | 01.04.2016 | 22.03.2021 |
Ältestenrat | Mitglied | 23.03.2021 | 31.03.2021 |
Ältestenrat | Mitglied | 29.04.2021 | |
Haupt- und Finanzausschuss | stellv. Vorsitzende | 13.11.2012 | 31.03.2016 |
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | Mitglied | 01.04.2016 | 22.03.2021 |
Planungs-, Bau- und Umweltausschuss | Mitglied | 23.03.2021 | 31.03.2021 |
Kultur-, Schul- und Sportausschuss | Mitglied | 01.04.2011 | 03.11.2014 |
Kultur-, Schul- und Sportausschuss | Mitglied | 13.01.2015 | 31.03.2016 |
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | Vorsitzende | 29.04.2021 | |
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | Mitglied | 14.04.2011 | 09.10.2012 |
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | Mitglied | 10.10.2012 | 22.03.2021 |
Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss | Mitglied | 23.03.2021 | 31.03.2021 |
Jugendhilfeausschuss | Mitglied der Stadtverordnetenversammlung | 20.05.2021 | |
Wahlprüfungsausschuss | Mitglied | 29.04.2021 | |
Ortsbeirat Bauschheim | Ortsvorsteherin | 12.10.2023 | |
Ortsbeirat Bauschheim | stellv. Ortsvorsteherin | 01.04.2011 | 31.03.2016 |
Ortsbeirat Bauschheim | stellv. Ortsvorsteherin | 29.04.2016 | 31.03.2021 |
Ortsbeirat Bauschheim | Mitglied | 01.04.2021 | 22.04.2021 |
Ortsbeirat Bauschheim | Mitglied | 23.04.2021 | 11.10.2023 |
Akteneinsichtsausschuss | Mitglied | 06.08.2013 | 31.03.2014 |
Akteneinsichtsausschuss | Mitglied | 26.10.2020 | 22.03.2021 |
Akteneinsichtsausschuss | Mitglied | 23.03.2021 | 31.03.2021 |